Retail trade of pharmaceutical products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-27
Criuleni, Coşerniţa, str. Eminescu Mihai, 16 |
||
Administrator |
1997-09-10
Rezina, str. Şciusev A., 7 |
||
Administrator |
1996-01-29 - 2009-05-07
Rezina, str. 27 August, 44 |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2019-07-18
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-11-21
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
1996-03-13
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator Lichidator |
1996-02-16
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-12-11
Floreşti, Izvoare |
||
Administrator |
2003-03-18 - 2006-06-30
Soroca, str. Popovici Anatol, 8, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1999-12-15 - 2007-12-03
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 24 |
||
Administrator |
1998-03-18 - 2012-01-13
Drochia, str. Şevcenko T., 1/A |
||
Administrator |
2002-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mirnaia, 5 |
||
Administrator |
2002-02-13 - 2012-01-03
Soroca, str. Colinei, 1/A |
||
Administrator |
2001-10-16
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 24/a |
||
Administrator |
2002-07-12
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 13 |
||
Administrator |
2001-09-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 4 |
||
Administrator |
1997-01-21
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 16, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-07-08 - 2019-07-19
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1999-02-02 - 2002-04-15
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 59, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1998-07-09 - 2008-11-28
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
1998-04-21 - 2006-08-09
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
1998-09-08 - 2009-08-18
Floreşti, Ghindeşti, str. Tinereţii, 27 |
||
Administrator |
1997-10-27
Drochia, str. Cecal Cuzima, 3 |
||
Lichidator Administrator |
1998-01-23 - 2006-04-20
Drochia |
||
Administrator |
1996-02-12
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1995-12-14
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Întreprinderea Individuală VEDERNIC EMILIA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2004-05-27
Căuşeni, str. Traianus, 17 |
||
Administrator |
2001-08-22 - 2007-03-14
Ştefan Vodă, str. Victoriei, 2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2005-02-07
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Cantemir D. |
||
Administrator |
1998-11-26
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 25, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 21, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2002-07-19
Ştefan Vodă, str. Victoriei, 36, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-02-09 - 2009-07-01
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
1996-01-30
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
1997-09-01 - 2011-12-16
Ungheni, str. Romană, 66, ap.(of.) 48 |