Retail trade of bread, pastry and confectionery
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-23
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
1999-09-16 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 12/3 |
||
2008-03-04 - 2010-04-06
Şoldăneşti, Cot |
|||
Administrator |
2007-12-20 - 2015-05-25
Basarabeasca, str. Matrosov, 24 |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2013-08-20
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2007-07-16 - 2015-01-28
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2015-08-10
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2007-08-14 - 2016-10-31
Floreşti, Coşerniţa |
||
Administrator |
2012-06-15 - 2019-09-10
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
2007-11-30 - 2013-11-14
Ungheni, str. Naţională, 39, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-12-17
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2007-09-18 - 2017-02-02
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 171 |
||
Administrator |
1997-10-03 - 2015-12-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3, ap.(of.) 144 |
||
2003-04-24 - 2010-05-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov str-la, 9 |
|||
2006-09-26 - 2010-05-12
Taraclia, str. Cotovschi str-la, 7, ap.(of.) 20 |
|||
Administrator |
2008-12-23 - 2014-09-18
mun. Chişinău, Băcioi, str. Uzinelor |
||
Administrator |
2008-01-09 - 2014-05-16
Bălţi, str. Suceava, 15/a, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-01-25 - 2016-03-25
Bălţi, str. Zaslonov Constantin, 26 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2014-12-15
Sîngerei, Octeabriscoe |
||
Administrator |
2008-11-26 - 2015-06-12
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2009-01-12 - 2016-11-11
Cantemir, Vîlcele |
||
Administrator |
1996-09-03 - 2016-05-03
Orhei, str. Negruzzi C., 48 |
||
Administrator |
2008-06-09 - 2015-12-24
Şoldăneşti, str. Scînteia, 5 |
||
Administrator |
2008-06-25 - 2015-02-16
Orhei, str. Orheiul Vechi, 61 |
||
Administrator |
2008-01-10 - 2016-09-29
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 52/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2015-05-20
Soroca, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2015-01-12
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2017-02-06
Ungheni, str. Humuleşti str-la, 13 |
||
Administrator |
1998-10-19 - 2016-03-14
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1999-09-02 - 2015-09-18
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1997-02-05 - 2020-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 68, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2009-04-24 - 2016-09-09
Anenii Noi, Bulboaca, str. Victoriei, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2009-08-17 - 2016-04-15
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
2013-01-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 376 |
||
Administrator |
1994-01-06 - 2015-01-05
Bălţi, str. Rîşcanscaia, 9 |