Retail trade of bread, pastry and confectionery
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-06-24 - 2020-02-13
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
1998-07-07 - 2024-08-30
mun. Chişinău, Sîngera, str. Memoriei, 3 |
||
Administrator |
2011-11-17 - 2018-12-20
Orhei, str. Negruzzi C., 68, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2006-12-14 - 2018-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/3, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2014-04-22
Cantemir, Flocoasa |
||
Administrator |
2014-05-30
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2003-12-03 - 2012-07-30
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2014-11-12
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-02-18 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/4, ap.(of.) 503 |
||
Administrator |
1997-10-09 - 2023-12-27
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2003-01-30
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1999-11-01 - 2018-06-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2013-04-24
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2007-04-18
Orhei, Cucuruzenii de Sus |
||
Administrator |
2012-02-07 - 2015-09-23
mun. Chişinău, Codru, str. Sfîntul Ion, 18 |
||
Administrator |
2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162 |
||
Administrator |
2010-07-27
Cahul, str. Şolohov M., 51 |
||
Administrator |
2011-10-26
Glodeni, str. Lupu Vasile, 43 |
||
Administrator |
2012-03-12
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2009-01-12 - 2018-10-15
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2003-08-06 - 2018-12-20
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2011-01-20
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2011-03-30
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2004-09-21 - 2011-03-18
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-12-06 - 2019-08-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2010-09-02
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
2010-10-06
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
2009-01-16 - 2013-11-12
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Moara Roşie, 999 |
||
Administrator |
2005-04-13 - 2021-03-10
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
1999-01-29
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2004-12-13 - 2019-08-23
Rîşcani, Reteni |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2003-11-05 - 2021-12-24
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2021-12-24
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2008-01-23
Hînceşti, Leuşeni |
||
2003-02-06 - 2005-10-07
Ungheni, Blindeşti |