Retail trade of bread, pastry and confectionery
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-02-27 - 2011-11-28
Rezina, Păpăuţi |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2009-03-09
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1996-06-20 - 2009-05-04
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2009-05-04
Orhei, Cucuruzeni |
||
1995-12-25 - 2004-12-16
Hînceşti, str. Hâncu Iacob, 99, ap.(of.) 46 |
|||
Administrator |
1995-02-22 - 2009-05-18
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2009-06-23
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2009-06-30 - 2011-02-21
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2009-07-03
Orhei, str. Stejarilor, 2/V, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2009-07-14 - 2009-08-03
Rezina, str. Şciusev A., 12, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1993-02-26
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2009-09-03 - 2010-02-08
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2009-11-03
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2009-11-10
Teleneşti, str. Creangă Ion, 41 |
||
Administrator |
2014-10-07
Sîngerei, Biruinţa, str. Viilor, 11 |
||
Administrator |
1997-01-03 - 2010-02-10
Orhei, str. Viilor, 11 |
||
Administrator |
1998-05-14 - 2017-02-23
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 3/6, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-10-31 - 2019-01-18
Cahul, str. Şolohov M., 107 |
||
Lichidator Administrator |
2014-11-14 - 2018-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici Alexei, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2013-11-07 - 2022-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/2, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2013-04-25 - 2021-08-06
Rezina, str. Eminescu Mihai, 12 |
||
Administrator |
2011-09-29 - 2023-02-17
Drochia, str. Sorocii, 16, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-11-30 - 2021-10-20
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator Lichidator |
1997-05-30 - 2009-04-06
Călăraşi, Seliştea Nouă, str. Tineretului, 89 |
||
Administrator |
2009-07-21
Nisporeni, str. 1 Mai, 48 |
||
Administrator |
2009-02-26
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 286 |
||
Administrator |
2007-02-20
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator |
1994-07-14 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2009-09-29 - 2011-09-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 24 |
||
Administrator |
2002-02-13
Anenii Noi, str. Chişinăului, 14, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2012-03-07
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2003-02-26 - 2004-05-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 47/2, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
2001-07-09 - 2021-08-09
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 211 |
||
Administrator |
2010-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/2, ap.(of.) 53 |
||
1997-03-11 - 2009-02-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/2, ap.(of.) 70 |