Retail trade of fish, crustaceans and molluscs
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-08-05 - 2014-11-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian, 11, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2004-06-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2003-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 1/V, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2004-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48 |
||
Administrator |
1997-06-13
Căuşeni, Hagimus, str. Ştefan cel Mare, 69 |
||
Lichidator Administrator |
1997-09-12 - 2021-11-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1 |
||
Administrator |
2007-11-02 - 2022-02-22
Bender, str. Sanatoriului, 26 |
||
Administrator |
2001-02-20 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Cotovschi, 1 |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2021-11-18
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2005-09-12 - 2018-02-22
Bălţi, str. 26 Martie 1944, 16, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2008-01-22
Ocniţa, str. Tineretului, 33/A |
||
Administrator |
2008-02-08
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 68 |
||
Administrator |
2007-12-27 - 2021-11-19
Ocniţa, str. Puşkin A., 82/A |
||
Administrator Lichidator |
2012-03-05 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
1997-11-14
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
1997-12-15
Străşeni, str. Ciorbă Toma, 2 |
||
Administrator |
2007-02-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
1997-05-28 - 2021-11-25
Cahul, str. Şcheia şos. |
||
Lichidator Administrator |
2010-05-28 - 2021-11-26
Rîşcani, str. Rareş Petru, 25 |
||
Administrator |
1993-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1997-05-23 - 2018-06-21
Bălţi, str. Gagarin Iu., 28 |
||
Administrator |
2002-02-15 - 2019-02-12
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2005-09-06 - 2018-12-19
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1997-06-06
Făleşti, Călugăr |
||
Administrator |
2014-04-02 - 2015-07-23
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2006-06-01 - 2023-01-16
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
2004-05-24 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6 |
||
Administrator |
2010-03-13 - 2022-03-01
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2013-01-18 - 2022-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 64, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator |
1998-03-04
Cimişlia, str. Soltîs Ion, 23 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-11-17
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2015-02-12
Călăraşi, Rădeni |
||
Administrator |
1998-11-20 - 2002-11-05
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 23 |
||
Administrator |
1998-09-25 - 2005-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Teodoroiu Ecaterina, 14 |