Retail trade of meat and meat products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-09-10 - 2013-04-15
Cantemir, str. Basarabia, 5/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-02-28 - 2013-06-03
Donduşeni, str. 31 August, 2, ap.(of.) 41 |
||
Lichidator Administrator |
2004-10-06 - 2013-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1, ap.(of.) et.4 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2010-05-13 - 2013-06-13
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2008-01-17 - 2013-10-15
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2003-11-28 - 2013-12-20
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator Lichidator |
2005-12-05 - 2013-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 22/3, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2009-02-19 - 2023-12-04
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
1995-12-18
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 110 |
||
Administrator Lichidator |
2013-08-08
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
2013-01-24 - 2020-06-02
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2009-03-10
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 326 |
||
Administrator |
2004-03-27 - 2020-06-11
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator Lichidator |
2007-07-31 - 2020-06-11
Orhei, str. Floriilor, 14 |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-10 - 2020-06-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 4 |
||
Administrator |
1997-10-14 - 2014-07-24
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 41 |
||
Lichidator |
2008-01-09 - 2014-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2007-08-29 - 2014-07-04
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2014-07-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2011-02-14 - 2014-10-23
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
2012-12-05 - 2014-08-14
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2002-10-25 - 2022-04-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Stepnaia, 21 |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Lichidator Administrator |
1996-12-23 - 2014-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 8/1, ap.(of.) 23 |
||
Lichidator Administrator |
2005-01-21 - 2014-11-19
Orhei, str. Stamati C., 8 |
||
Lichidator Administrator |
2008-10-30 - 2014-12-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 175 |
||
Lichidator Administrator |
2006-09-28 - 2014-12-19
Bălţi, str. Bulgară, 33, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator |
2014-04-17 - 2015-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 9/2, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2020-06-16
Teleneşti, str. Decebal, 6, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2007-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1 |
||
Lichidator Administrator |
2003-08-04 - 2015-03-11
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 16 |
||
Administrator |
2004-05-11 - 2015-04-15
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2005-08-02 - 2015-05-15
Nisporeni, str. Sfinţii Voievozi, 23 |
||
Administrator |
2008-07-30
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
2009-02-27 - 2015-06-19
Orhei, Vîprova |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29 - 2015-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 9 |