Retail trade of meat and meat products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-10-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vovinţeni str-la 2, 14 |
||
Administrator |
2006-12-14 - 2018-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/3, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2014-08-18
Cahul, Crihana Veche |
||
Lichidator Administrator |
2014-10-30 - 2018-05-29
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2014-11-12
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2014-11-27
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2003-01-24 - 2014-08-06
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
2011-05-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2007-05-16
Orhei, str. Unirii, 40 |
||
Administrator |
2014-12-12
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162 |
||
Administrator |
2012-02-24
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1997-04-24 - 2024-06-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 24/3 |
||
Administrator |
2009-07-21
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator Lichidator |
2013-08-01 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 15, ap.(of.) 1003 |
||
Administrator |
2011-01-14 - 2013-10-16
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2007-05-04
Ungheni, str. Sadoveanu M., 79 |
||
Administrator |
2004-09-21 - 2011-03-18
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-12-06 - 2019-08-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2008-02-16
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2008-07-28
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2010-02-18
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2009-08-06 - 2014-05-16
Anenii Noi, Socoleni |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2008-06-13
Dubăsari, Ustia |
||
Administrator |
2001-11-30 - 2016-05-04
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Krupskaia, 5 |
||
Administrator |
2009-09-11
Hînceşti, Dubovca |
||
Administrator |
2012-04-05 - 2021-12-24
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2018-02-22
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2008-10-01 - 2023-09-07
Anenii Noi, Chirca |
||
Administrator |
2001-07-23
Ialoveni, Răzeni, str. Ştefan cel Mare, 25 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-08-23 - 2020-10-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 146/A |
||
Administrator |
2011-03-30 - 2018-06-29
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2000-03-15
Rîşcani, Bulhac |
||
Administrator |
2000-01-04 - 2016-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 7/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-09-20 - 2019-02-12
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 2 |