|
|
1998-03-11 - 2003-04-15
Briceni, str. Uzinelor, 10, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-10-11 - 2003-09-15
Ungheni, Alexeevca
|
|
|
|
1998-10-28 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
1999-04-08
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
2009-09-25
Ungheni, str. Negoieşti, 8
|
|
|
|
1992-12-31 - 2018-04-13
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2010-10-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 64/E
|
|
|
|
2006-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei str-la, 13/5
|
|
|
|
2004-01-24 - 2017-12-18
Teleneşti, Mihălaşa
|
|
|
|
2007-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/10
|
|
|
|
2011-10-21
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
1998-05-12 - 2018-04-18
Bălţi, str. Tiraspol, 5, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2006-05-29 - 2018-04-18
Ungheni, str. Musatov Fiodor, 2
|
|
|
|
2007-11-05 - 2013-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2013-07-16 - 2021-12-20
Edineţ, Şofrîncani
|
|
|
|
1993-04-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2011-07-20
Soroca, str. Costin Miron, 5, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1994-02-25
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1998-04-01
Cantemir, str. Basarabia, 5, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2013-07-03
Orhei, Cişmea
|
|
|
|
2002-02-27 - 2021-03-09
mun. Chişinău, Cricova, str. Dacia, 3
|
|
|
|
2004-02-23 - 2011-11-28
Teleneşti, Zahareuca
|
|
|
|
2013-08-09 - 2019-02-13
Criuleni, Mălăieştii Noi
|
|
|
|
2011-11-29 - 2018-04-23
Teleneşti, Budăi
|
|
|
|
2008-07-15 - 2014-12-03
Ocniţa, Otaci, str. Fierarilor, 2/A
|
|
|
|
1999-11-08 - 2019-08-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 7, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2001-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2011-12-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei str-la, 13/5
|
|
|
|
2013-01-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-07-21 - 2019-09-19
Taraclia, str. Podgornaia, 21
|
|
|
|
2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 24/3, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2008-11-27 - 2019-08-21
Dubăsari, Holercani
|
|
|
|
2003-04-25 - 2018-12-20
Orhei, str. Susleni, 28
|
|
|
|
2001-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2013-02-11 - 2018-04-27
Hînceşti, Pereni
|
|