Retail trade of meat and meat products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-08-09 - 2008-10-06
Ocniţa, str. Unirii, 41/2 |
||
Administrator |
2013-01-28 - 2013-08-08
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 26 |
||
Administrator |
2004-10-28
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2014-03-14
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 27, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2013-10-30 - 2013-12-23
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 30 |
||
Administrator |
2007-05-15 - 2020-11-16
Soroca, str. Grădinarilor, 6 |
||
Administrator |
2009-07-20 - 2019-02-06
Soroca, str. Aluniş, 55 |
||
Administrator |
2011-09-19 - 2019-02-06
Rîşcani, Zăicani |
||
Administrator |
2010-02-23 - 2020-11-16
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator Lichidator |
2007-06-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 91/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Administrator Lichidator Lichidator |
2009-04-24
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Grădinarilor, 7 |
||
Administrator |
2004-04-20 - 2020-11-17
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2004-03-11 - 2019-07-08
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2004-04-09
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2008-01-25
Orhei, str. Lupu Vasile, 27, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2013-02-12
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2013-03-04
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2020-02-10
Bălţi, str. Eminescu Mihai, 43 |
||
Administrator |
2004-11-17
Orhei, str. Unirii, 51/A |
||
Administrator |
2009-06-02 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 5/2, ap.(of.) 131 |
||
Administrator |
1998-08-04 - 2018-04-11
Bălţi, str. Korolenko, 58 |
||
Administrator |
1998-06-01 - 2010-03-18
Floreşti, str. Lupu Vasile, 46 |
||
Administrator |
2004-04-21 - 2012-02-21
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2004-04-21
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2004-04-23
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2000-07-06 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 118 |
||
Administrator |
2003-02-28
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2001-07-17
Drochia, Hăsnăşenii Noi |
||
Administrator |
2004-08-20
Ialoveni, Costeşti, str. Izvoarelor, 17 |
||
Administrator |
2001-11-07
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1998-12-23 - 2014-10-03
Rîşcani, str. Eternităţii, 5 |
||
Administrator |
1999-04-14 - 2009-03-14
Ungheni, str. Rareş Petru, 47 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1993-04-05 - 2007-05-16
Ungheni, str. Asachi Gh., 17 |
||
Administrator |
2010-12-22 - 2014-10-08
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1994-04-19 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 182/A |