Retail trade of fresh potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2014-10-17 - 2022-07-05
Străşeni, Zamcioji |
||
Administrator |
2006-11-15 - 2022-05-20
Sîngerei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 5 |
||
Administrator |
2007-04-04
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator |
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
1995-06-08
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2006-04-20
Ialoveni, Costeşti, str. Eminescu Mihai, 154 |
||
Administrator |
2006-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2010-12-31
Ungheni, str. Lacului, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-11 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 43/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2011-12-12 - 2022-05-25
Rezina, str. Şciusev A., 12, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2013-04-26 - 2022-05-27
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
1997-06-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2014-08-12 - 2022-05-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 21, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-07-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 109 |
||
Administrator |
2009-10-01 - 2023-11-18
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2023-01-19
Cantemir, Iepureni |
||
Administrator |
1997-06-11 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vaslui, 59 |
||
Administrator |
1997-10-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2014-04-04 - 2022-07-07
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 93 |
||
Administrator |
2013-01-14 - 2023-09-08
Ialoveni, str. Cristea Alexandru str-la, 17 |
||
Administrator |
2009-06-03 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57 |
||
Administrator |
2002-10-17
Dubăsari, Coşniţa, str. Creangă Ion, 1 |
||
Administrator |
1998-01-20
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809 |
||
Administrator |
1998-05-21 - 2023-05-17
Tiraspol, str. Iunosti, 58, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2001-11-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 107 |
||
Administrator |
2014-08-14 - 2023-09-08
mun. Chişinău, Băcioi, str. Chişinău, 10 |
||
Administrator |
2007-02-22
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2011-03-03 - 2022-06-13
Orhei, str. Frunze M., 49 |
||
Administrator |
2011-02-11
Căuşeni, Grigorievca |
||
Administrator |
2008-11-06 - 2023-02-28
Leova, str. Kogălniceanu Mihail, 3 |
||
Administrator |
2001-02-02
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 25 |
||
Administrator |
2012-02-10 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 8 |