Retail trade of fresh potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-08-02 - 2019-03-07
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2019-05-22
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2000-05-19 - 2019-05-23
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
1997-05-28 - 2019-08-06
Edineţ, str. Apicultorului, 1 |
||
Administrator |
2009-12-15 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-09-13 - 2019-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38, ap.(of.) 205 |
||
Administrator |
2011-12-28 - 2019-03-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Calea Unirii, 29/1 |
||
Administrator |
2002-09-06 - 2019-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 47 |
||
Lichidator Administrator |
2014-03-13 - 2021-03-18
Ialoveni, Răzeni |
||
2006-03-23 - 2010-10-29
mun. Chişinău, Codru, str. Colinei str-la 1, 13 |
|||
Administrator |
2011-07-01
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
1999-10-08 - 2017-04-12
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2007-09-27 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139 |
||
Administrator |
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 242 |
||
Administrator |
2007-03-14
Criuleni, str. Victoriei, 19 |
||
Administrator |
2006-11-02 - 2019-03-18
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sovetscaia, 83 |
||
Administrator |
1997-09-10 - 2019-03-19
Bălţi, str. Donici A., 25, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1997-09-15
Cahul, str. Haiducilor, 1A |
||
Administrator |
2011-12-21 - 2019-03-20
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2008-11-13 - 2019-03-21
Edineţ, str. Staroobreadcescaia, 14 |
||
Administrator |
2012-05-16 - 2020-02-18
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2008-09-16 - 2019-03-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 45, ap.(of.) 42 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-04-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 99, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1997-11-18 - 2019-03-20
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 8, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2019-03-20
Sîngerei, Biruinţa, str. Lazo S., 1 |
||
Administrator |
2008-02-28 - 2016-07-12
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2003-03-04 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4/3, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1998-06-02 - 2016-07-22
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 3, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1994-04-20 - 2023-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 402, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-09-10 - 2019-10-03
Căuşeni, str. Eminescu M. bd., 24/A |
||
Administrator |
1997-12-25 - 2020-02-19
mun. Chişinău, Băcioi |
||
2002-10-23 - 2010-11-09
Basarabeasca, str. Budionnîi, 2 |
|||
Administrator |
1993-07-16 - 2020-02-18
Sîngerei, str. Glavan Boris, 4, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1999-06-29 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 48, ap.(of.) 55 |