Retail trade of fresh potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-05
Cahul, str. Soltîs Ion, 24/1 |
||
Administrator |
1998-11-20 - 2002-11-05
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 23 |
||
Administrator |
1996-10-29 - 2018-04-13
Făleşti, str. Bălţului, 1, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1997-04-25 - 2003-05-19
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 167 |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2004-02-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2003-06-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/1 |
||
Administrator |
1998-05-28 - 2003-12-01
mun. Chişinău, Vatra, str. Constructorilor, 37 |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2004-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 44 |
||
Administrator |
2001-06-25 - 2003-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 74, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2000-06-22 - 2003-11-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
1998-06-24 - 2004-02-02
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1998-05-15 - 2018-04-12
Bălţi, str. Cehov, 31/a, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1997-07-24 - 2003-07-07
Anenii Noi, str. Sportivă, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-09-16 - 2003-01-27
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2003-01-27
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1997-03-14 - 2003-04-17
Anenii Noi, str. Libertăţii, 5, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1998-03-31 - 2003-02-13
Anenii Noi, Varniţa |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2003-06-09
Anenii Noi, str. Arteziană, 29 |
||
Administrator |
1998-06-15 - 2003-11-18
Anenii Noi, str. Livezilor, 15 |
||
Administrator |
1998-11-19 - 2003-04-09
Bălţi, str. Solnecinaia, 15 |
||
Administrator |
1998-02-20 - 2003-05-26
Bălţi, str. Fucik Julius, 20 |
||
Administrator |
1999-03-05 - 2003-06-17
Bălţi, str. Bulgară, 23, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2003-06-11
Bălţi, str. Coşbuc G., 22, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-07-14 - 2003-04-29
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 136 |
||
Administrator |
1997-10-24 - 2003-02-06
Briceni, str. Independenţei, 18 |
||
Administrator |
1997-10-29 - 2003-06-06
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
1998-04-17 - 2003-07-16
Edineţ, str. Ceapaev, 58 |
||
Administrator |
1997-05-16 - 2003-06-11
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2003-06-11
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1998-01-30 - 2003-05-15
Edineţ, Cupcini, str. Gagarin Iu., 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-02-16 - 2004-10-11
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2002-07-24 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 74/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-07-12 - 2003-11-06
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Gagarin Iu., 72 |
||
Administrator |
1998-11-24 - 2003-08-18
Călăraşi, str. Bojole, 33, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2003-05-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 40 ani Octombrie, 1 |