Retail trade of fresh potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 209/1 |
||
Administrator |
2010-04-27 - 2020-05-04
Hînceşti, Cărpineni, str. Glavan Boris, 37 |
||
Administrator |
2011-10-18 - 2019-08-14
mun. Chişinău, Cricova, str. Mateevici A., 1 |
||
Administrator |
2012-04-20 - 2018-10-08
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2011-09-21 - 2018-06-21
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2011-05-25 - 2021-12-13
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Tereşkova, 4 |
||
Administrator |
2013-01-18 - 2022-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 64, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator |
1998-03-20 - 2020-02-12
Sîngerei, str. Stere C., 13 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-03-25 - 2021-12-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 16 |
||
Administrator |
2015-02-11
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2013-10-02
Căuşeni, Valea Verde, str. Tihaia, 1 |
||
Administrator |
2007-12-20 - 2023-03-22
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator |
1995-05-10
Cantemir, str. Basarabia, 5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2000-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 5, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1999-04-28
Bălţi, str. Miţkevici, 52/B |
||
Administrator |
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 2/2, ap.(of.) 145 |
||
Administrator |
2008-08-04
Bălţi, str. Locomotivelor, 9 |
||
Administrator |
2010-12-10
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2008-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3 |
||
Administrator |
2011-06-10
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2002-10-17
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Bulgaru Panteleimon, 14 |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2002-11-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 9/2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2002-12-05
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2002-10-28
Anenii Noi, str. Timireazev, 25 |
||
Administrator |
1995-05-11 - 2003-02-25
Anenii Noi, Troiţa Nouă |
||
Administrator |
1998-06-24 - 2003-02-25
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2003-02-25
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1998-06-24 - 2003-02-25
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1998-06-24 - 2003-03-18
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2013-08-20 - 2016-01-18
Bălţi, str. Putnei, 9 |
||
Administrator |
1998-09-01 - 2005-04-07
Donduşeni |
||
Administrator |
1992-04-20 - 2018-04-13
Făleşti, str. Carpaţilor, 21 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-09-27 - 2018-04-13
Glodeni, str. Suveranităţii, 17 |
||
Administrator |
2003-03-17 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Cosmonauţilor, 3 |