Other types of retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codrilor, 10, ap.(of.) 3A |
||
Administrator |
2006-02-07
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
2007-04-03 - 2024-07-15
Cahul, str. Tolstoi L., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-01-30
Cantemir, str. Basarabia, 3, ap.(of.) 46 |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/4, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2001-04-20 - 2023-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 4, ap.(of.) 520 |
||
Administrator |
1997-08-12 - 2022-06-09
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2007-03-07 - 2022-11-15
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2002-12-12
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2012-03-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 6 |
||
Administrator |
2004-03-24 - 2023-05-22
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2022-11-15
Edineţ, Terebna |
||
Administrator |
2004-11-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2005-06-24 - 2023-05-22
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2014-06-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 17, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1998-06-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 308 |
||
Administrator |
1996-12-27 - 2023-08-17
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-04 - 2022-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 82 |
||
Administrator |
2009-02-10
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 24 |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-09-21
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 20 |
||
Administrator |
2000-07-24 - 2023-04-05
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Miciurin, 8 |
||
Administrator |
1998-03-03 - 2023-03-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 6/V |
||
Administrator |
1994-04-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 24, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2001-01-30 - 2023-12-29
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2007-04-27
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 45, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-06-05 - 2024-01-02
Soroca, Trifăuţi |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2024-01-03
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1998-07-21
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2003-02-18 - 2022-12-13
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovetscaia, 0 |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-05 - 2022-12-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sargidava, 2/1 |
||
Administrator |
1998-05-15 - 2023-04-04
Briceni, Colicăuţi |
||
Lichidator Administrator |
2004-05-28 - 2023-03-27
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1996-10-08 - 2022-12-27
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 6, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-12-12 - 2024-02-08
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1995-01-10
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 112 |