|
|
1994-11-16 - 2022-10-24
Edineţ, str. Lazo S., 108
|
|
|
|
1997-05-12 - 2017-03-14
Nisporeni, str. Tineretului, 5
|
|
|
|
2011-07-21 - 2022-10-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 22
|
|
|
|
2013-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78
|
|
|
|
2014-10-27 - 2022-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 A
|
|
|
|
1995-01-25 - 2022-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 59
|
|
|
|
2014-02-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 5, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1993-03-24 - 2023-11-02
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2006-03-27 - 2022-12-01
Soroca, Rubleniţa
|
|
|
|
2011-05-13 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13, ap.(of.) 12
|
|
|
POPA ION
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2007-01-17 - 2024-01-02
Hînceşti, str. Zadnipru P., 12
|
|
|
|
1995-10-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 63
|
|
|
|
2008-01-21 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 1/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2009-08-18 - 2022-11-01
Edineţ, Tîrnova
|
|
|
|
2002-10-30 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3, ap.(of.) 144
|
|
|
|
2003-02-26 - 2022-11-01
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Apostol Veniamin, 4
|
|
|
|
2013-08-29 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae, 44/3, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2011-08-11 - 2022-11-02
Cimişlia, Mihailovca, str. Eminescu Mihai, 279
|
|
|
|
2011-05-18 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 148
|
|
|
|
2005-06-13
Edineţ, Corpaci
|
|
|
|
1993-10-11 - 2023-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 61
|
|
|
|
2011-04-13 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 196
|
|
|
|
2014-04-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 3/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2006-05-31 - 2022-12-07
Soroca, str. Stroescu V., 66
|
|
|
|
2014-05-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2014-03-03 - 2022-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 18/1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2014-03-05 - 2022-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 11/2, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1995-02-10
Orhei, str. Baladelor, 28
|
|
|
|
2014-11-26 - 2022-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2008-02-19 - 2022-11-07
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Tohatin, 28
|
|
|
|
2006-01-23 - 2023-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/3, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2013-08-15
Briceni, Bogdăneşti
|
|
|
|
2013-11-14
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 129
|
|
|
|
2014-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 8, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2004-10-19 - 2023-03-06
Hînceşti, Cărpineni
|
|