Other types of retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-04-28 - 2004-08-26
Taraclia, Cairaclia |
||
Administrator |
2006-04-04 - 2021-06-07
Ştefan Vodă, Popeasca, str. Creangă Ion |
||
Administrator |
2009-02-25 - 2021-06-08
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2011-12-28 - 2021-06-09
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-07-15 - 2021-06-11
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2003-04-16
mun. Chişinău, Truşeni, str. Calea Ieşilor, 28/2 |
||
Administrator |
2004-06-11 - 2024-05-02
Orhei, str. Stamati C., 14 |
||
Administrator |
1997-10-09 - 2004-11-09
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2006-03-23 - 2021-06-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/6, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-09-10 - 2024-07-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2010-04-26
Călăraşi, Mîndra |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2021-06-16
Edineţ, Cupcini, str. Victoriei, 4/A |
||
Administrator Lichidator |
2009-01-12
Leova, Cneazevca |
||
Administrator Lichidator |
2002-10-15 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 20 |
||
Administrator |
2002-12-25 - 2021-06-16
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 29, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1999-04-07 - 2021-06-16
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 26 |
||
Administrator |
2012-01-30 - 2021-06-17
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2001-09-21 - 2021-06-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2003-08-07 - 2022-09-02
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 28 |
||
Administrator |
1999-08-06 - 2021-06-21
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
2005-11-07 - 2021-06-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 48 |
||
Administrator |
2000-10-20 - 2005-04-14
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
2007-10-31 - 2021-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 72, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2004-06-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 2 |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2022-05-17
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2008-08-12
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator Lichidator |
1993-09-24 - 2022-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haiducilor, 44 |
||
Administrator |
1998-01-14 - 2023-10-24
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 12, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2009-02-17 - 2022-05-17
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2013-04-04 - 2022-05-17
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2003-11-13 - 2024-03-07
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2004-01-26 - 2023-05-16
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
2007-04-06 - 2022-10-07
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2014-05-19 - 2024-04-08
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 41 |
||
Administrator |
1997-12-30 - 2022-07-06
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Hmelniţki, 11 |