|
|
2013-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
2015-01-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Şcolii, 92/B
|
|
|
|
2014-05-23 - 2020-01-15
Briceni, Şirăuţi
|
|
|
|
2015-01-27 - 2020-01-15
Edineţ, str. Gorkii, 5
|
|
|
|
1993-09-01 - 2013-07-30
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
1997-10-27 - 2013-07-30
Edineţ, Poiana
|
|
|
|
1995-08-09
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
1995-06-07
Floreşti, str. Porumbescu Ciprian, 2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2008-01-09 - 2013-09-09
Cahul, str. Strada Veche, 135, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2011-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1997-02-24 - 2013-10-04
Bălţi, str. Brâncuşi C., 20
|
|
|
|
2002-02-13 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 117
|
|
|
|
2008-07-22 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe, str. Parcovaia, 4
|
|
|
|
2012-02-23 - 2021-03-30
Dubăsari, Molovata Nouă, str. Tineretului, 30
|
|
|
|
2013-12-09 - 2020-05-18
Teleneşti, str. Cantemir D., 1
|
|
|
|
1994-03-14 - 2020-04-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osipenco, 55
|
|
|
|
1997-11-18 - 2020-05-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2011-02-28 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 7/2, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2011-09-23 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84 A
|
|
|
|
2011-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2012-03-29 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 18/1
|
|
|
|
2012-10-02 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/3, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2014-03-21 - 2020-05-20
Străşeni, str. Prieteniei, 6, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1999-12-30 - 2020-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 40
|
|
|
|
2000-02-07 - 2020-05-20
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 31
|
|
|
|
2013-01-28 - 2020-03-26
Donduşeni
|
|
|
|
2013-03-18 - 2020-04-06
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
1992-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 11
|
|
|
|
1995-04-18 - 2024-05-02
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-09-30 - 2022-04-06
Floreşti, Coşerniţa
|
|
|
|
2008-06-13 - 2019-07-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Fîntînilor, 21
|
|
|
|
2009-04-09
Leova, Băiuş
|
|
|
|
2012-12-12 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11, ap.(of.) 161
|
|
|
|
2001-04-12 - 2020-05-21
UTA Găgăuzia, Chiriet-Lunga, str. Gorkii, 21
|
|
|
|
1992-07-01 - 2020-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 212
|
|