|
|
1997-02-13 - 2011-03-21
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Suvorov A., 3
|
|
|
|
1996-06-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 99
|
|
|
|
2002-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Rediului, 8
|
|
|
|
1998-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 4/3
|
|
|
|
2002-10-10
Briceni, Halahora de Sus
|
|
|
|
1995-08-07 - 2022-06-29
Cahul, Doina
|
|
|
|
2002-10-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 3, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2010-08-25 - 2019-09-11
Ocniţa, Clocuşna
|
|
|
|
1997-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2002-03-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 100, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2003-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Floriilor, 32, ap.(of.) 248
|
|
|
|
2003-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/3, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2000-04-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2005-09-21 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2003-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4/2
|
|
|
|
2003-03-25
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Alexandru cel Bun, 3
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 68
|
|
|
|
2014-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1
|
|
|
|
2003-04-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 3/1
|
|
|
|
2007-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 252
|
|
|
|
2002-04-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 205/4
|
|
|
|
1992-11-30
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2012-03-30 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 11, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2003-11-17 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 18
|
|
|
|
2006-03-31 - 2024-06-06
Cimişlia, Bogdanovca Nouă
|
|
|
|
2003-11-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 36, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1992-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 136
|
|
|
|
2003-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 93
|
|
|
|
2003-11-20
mun. Chişinău, Cricova, str. Viilor str-la, 11
|
|
|
|
1993-11-18
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2006-05-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 15
|
|
|
|
2004-03-18 - 2019-09-16
Cahul, Brînza
|
|
|
|
1995-03-15 - 2018-11-14
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-12-15 - 2020-02-17
Făleşti, Făleştii Noi
|
|
|
|
2003-11-05
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 12
|
|