|
|
2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63
|
|
|
|
2008-12-17 - 2018-11-05
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2006-11-14 - 2019-08-16
Leova, str. Unirii, 127
|
|
|
|
2008-07-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 18/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1999-04-08
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
2004-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 800/2, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2012-05-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-05-04
Hînceşti, Obileni
|
|
|
|
2012-04-11 - 2016-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21
|
|
|
|
1992-12-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
|
|
|
|
2001-06-21 - 2018-04-14
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 69
|
|
|
|
1992-09-29
Străşeni, str. Morilor, 6
|
|
|
|
1996-12-29 - 2015-03-26
Drochia, Sofia
|
|
|
|
2014-04-11
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 18, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2012-09-14 - 2022-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2004-01-19
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
2013-10-16 - 2018-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2004-01-19 - 2011-01-31
Cimişlia, Porumbrei
|
|
|
|
2010-06-09 - 2013-02-21
Cimişlia, Cenac
|
|
|
|
2004-01-11 - 2014-10-16
Teleneşti, Hîrtop
|
|
|
|
1997-12-03 - 2012-04-05
Ialoveni, Zîmbreni
|
|
|
|
2004-01-28 - 2017-04-18
Cimişlia, Porumbrei
|
|
|
|
2002-11-18 - 2011-09-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 272
|
|
|
|
2004-01-27
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|
|
|
2005-04-15 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2005-02-25 - 2007-01-09
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2001-04-17 - 2018-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2009-05-19 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cărăuşilor, 4
|
|
|
|
1999-06-22 - 2018-10-10
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 28, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2002-01-25
Briceni, Şirăuţi
|
|
|
|
1993-12-29 - 2018-12-20
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1994-03-03 - 2018-12-20
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2011-07-20
Soroca, str. Costin Miron, 5, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1999-02-24
Cahul, Alexanderfeld
|
|
|
|
2013-10-14 - 2019-08-16
Cimişlia, Ecaterinovca
|
|