|
|
2007-01-11 - 2021-09-03
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
1993-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sturza Mihail str-la, 12
|
|
|
|
1993-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 46, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2008-01-18 - 2019-11-08
Căuşeni, Chircăieşti
|
|
|
|
1998-02-03 - 2024-08-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 7
|
|
|
|
1995-04-11 - 2018-07-26
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 36, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2014-09-11 - 2019-11-08
Căuşeni, str. Tineretului, 2
|
|
|
|
1995-04-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124
|
|
|
|
1994-09-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1993-08-10 - 2018-07-26
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 65, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1994-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Armenească, 67, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-07-25 - 2021-09-21
Floreşti, Sănătăuca
|
|
|
|
1994-11-08 - 2018-07-26
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 31
|
|
|
|
1998-10-12 - 2019-04-11
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Sadovaia, 14
|
|
|
|
2006-07-04 - 2019-11-08
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 9 C
|
|
|
|
1993-02-23 - 2010-07-15
Ungheni, str. Naţională, 5
|
|
|
|
1996-05-28 - 2010-04-20
Căuşeni, str. Tcacenco, 23
|
|
|
|
1995-02-23 - 2010-04-20
Căuşeni, Chircăieşti
|
|
|
|
1996-02-15 - 2010-04-13
Ungheni, str. Naţională, 17
|
|
|
|
1992-09-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 241
|
|
|
|
1998-03-23 - 2024-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 8/5, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1997-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1997-04-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 3, ap.(of.) 337
|
|
|
|
1997-07-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1995-03-01 - 2001-10-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1997-07-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/4, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-01-24 - 2021-10-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Bulboaca, 13
|
|
|
PELIN ROMAN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1996-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
1995-03-01 - 2001-03-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 272
|
|
|
|
1997-10-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 14/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-11-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 45
|
|
|
|
1997-11-12
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
1996-09-04 - 2001-01-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/3 B
|
|
|
|
2000-12-07 - 2021-09-20
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
2000-10-19 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 57, ap.(of.) 166
|
|