Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-09-14
Călăraşi, Mîndra |
||
Administrator |
2012-09-18
Călăraşi, Frumoasa |
||
Administrator |
2012-10-25
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
2012-10-29
Ungheni, str. Haiducilor, 28 |
||
Administrator |
1998-05-21 - 2021-01-15
Ocniţa, str. Independenţei, 76, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2012-12-21
Nisporeni, str. Creangă Ion, 29 |
||
Administrator |
1996-01-29 - 2020-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2004-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/1, ap.(of.) 121 |
||
Administrator |
1998-07-13 - 2017-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 34/1, ap.(of.) 317B |
||
Administrator |
1996-01-17 - 2020-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
1994-06-09 - 2006-01-13
Căuşeni, str. Costin Miron, 64 |
||
Administrator |
2004-01-26
Soroca, str. Dosoftei, 6 |
||
Administrator |
2007-01-29 - 2021-08-30
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
1993-08-09 - 2023-11-27
Călăraşi, str. Sadoveanu M., 7 |
||
Administrator |
2002-12-03 - 2017-09-29
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1992-04-16
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 2 |
||
Administrator |
1995-07-10 - 2020-07-15
Drochia, str. Independenţei, 7 |
||
Administrator |
1994-07-04 - 2004-10-07
Căuşeni, str. Eminescu M. bd., 31 |
||
1999-06-09 - 2005-11-27
Cahul, Burlacu |
|||
Administrator |
2005-05-27 - 2017-09-29
Floreşti, str. Victoriei bd., 1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2005-05-18 - 2024-07-19
Soroca, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2008-01-25 - 2018-05-24
Căuşeni, str. Poleanicikin, 1A |
||
Administrator |
1997-09-02 - 2004-01-03
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 17 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2005-07-28
Ungheni, str. Asachi Gh., 29/1 |
||
Administrator |
2004-10-04
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2000-02-11
Soroca, Oclanda |
||
Administrator |
2007-02-21 - 2017-03-10
Căuşeni, Ursoaia, str. Ştefan cel Mare, 28 |
||
Administrator |
2009-09-11
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
2013-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 48, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2018-05-23
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2013-02-13
Criuleni, str. Soarelui, 6 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2018-03-19
Nisporeni, str. Enescu George, 33 |
||
Administrator |
2004-11-11 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 15/3 |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2019-04-08
Glodeni, str. Stamati C., 11 |
||
Administrator Lichidator |
2014-09-12 - 2021-01-15
Cahul, str. Spirin Ivan, 100, ap.(of.) 39 |