Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
1992-12-15 - 2005-01-03
Basarabeasca, str. 28 Iunie, „.59 |
|||
Administrator Lichidator |
1993-06-25 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 43/2 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-31 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator Lichidator |
1993-09-29 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 93, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
1993-05-06 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Vatra Şoldăneştilor, 20 |
||
Administrator Lichidator |
1994-02-23 - 2010-06-04
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator Lichidator |
1993-04-13 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Curătura |
||
Administrator Lichidator |
1997-04-21 - 2010-06-04
Şoldăneşti, str. Păcii, 29, ap.(of.) 55 |
||
1992-09-05 - 2004-12-31
Basarabeasca, str. Botanica, 6 |
|||
Administrator Lichidator |
1993-03-16 - 2010-11-30
Şoldăneşti, str. Moldova, 13 |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2009-07-10
Orhei, str. Iachir I., 43, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1998-07-22 - 2009-07-10
Orhei, str. Glavan Boris, 9, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1993-04-08 - 2009-07-13
Orhei, str. Iaşi, 15 |
||
Administrator |
1992-11-09 - 2009-07-13
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2014-10-06
Căuşeni, str. Mioriţa, 27 |
||
Administrator |
1994-08-18 - 2009-10-19
Orhei, str. Sadoveanu M., 32, ap.(of.) 41 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-07 - 2010-06-29
Rezina, str. Păcii, 41, ap.(of.) 13 |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-28 - 2010-08-20
Rezina, str. 1 Mai, 10, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-13 - 2010-06-16
Rezina, str. Basarabia, 2, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-11 - 2010-01-22
Rezina, str. Eminescu Mihai, 10, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1996-02-20 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Botezătorul, 13, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia, 11/3, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
1996-11-07 - 2012-04-26
Drochia, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 6 |
||
1996-08-29 - 2008-06-30
Cahul, str. Vişinilor, 69 |
|||
Administrator |
1995-11-16 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 143 |
||
Administrator |
1997-10-23 - 2017-07-13
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 76, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-11-01 - 2017-07-13
Nisporeni, str. Ciurleasa |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2017-07-13
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
1993-08-05 - 2017-07-13
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
1994-04-01 - 2017-07-13
Nisporeni, str. Dacia, 24 |
||
Administrator |
1995-10-11 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grebencea Mihail, 6 |
||
Administrator |
1993-12-13 - 2017-07-13
Nisporeni, str. Industrială, 8, ap.(of.) 49 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-04 - 2009-09-17
Soroca, str. Parşin, 5 |
||
Lichidator Administrator |
1994-01-05 - 2009-09-17
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 2 |