Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-11-10 - 2021-06-08
Nisporeni, str. Enescu George, 22 |
||
Administrator |
2002-02-07 - 2021-06-08
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2012-06-26 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2021-06-09
Ungheni, str. Decebal, 58 |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2021-06-09
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
1995-10-24 - 2021-06-10
Nisporeni, str. Martirilor Afgani, 26, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-03-06
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2021-06-10
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 10, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2012-04-26 - 2021-06-10
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
2013-01-28 - 2023-12-01
Soroca, str. Grădinarilor, 6 |
||
Administrator |
2000-12-11 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap.(of.) 175 |
||
Administrator |
1998-03-10 - 2004-09-27
Soroca, Cureşniţa Nouă |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2004-09-23
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2002-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 37, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1995-12-13
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2004-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ţirilson Rabbi, 4 |
||
Administrator |
1999-02-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15/1, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2003-02-17 - 2022-05-10
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 15/1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2001-09-20 - 2004-09-27
Floreşti, Bobuleşti |
||
Administrator |
1997-10-23 - 2004-10-07
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1997-10-30 - 2021-06-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 82 |
||
Administrator |
1994-12-09 - 2021-06-15
Călăraşi, str. Lupu Vasile, 53 |
||
Administrator |
1994-12-09 - 2021-06-15
Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-05-14 - 2021-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 15/A |
||
Administrator |
1998-05-21 - 2004-11-01
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2021-06-16
Străşeni, Făgureni |
||
Administrator |
1996-06-14 - 2021-06-16
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2000-06-23
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 28 |
||
Administrator |
2000-07-07 - 2017-07-28
Ocniţa, str. Eminescu Mihai, 1 |
||
Administrator |
1997-12-16 - 2004-11-18
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
1996-02-16 - 2004-12-20
Basarabeasca, str. Chirpicinîi str-la, 26 |
||
Administrator |
1992-11-10
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
1994-04-18 - 2023-12-29
Nisporeni, str. 1 Mai, 42 |
||
Administrator |
1995-09-22 - 2016-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap.(of.) 607 |
||
Administrator |
2009-02-25
Nisporeni, str. Sfinţii Voievozi, 3 |