Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2002-02-22 - 2015-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 6, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2008-12-17 - 2015-09-25
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator |
2012-01-24 - 2015-10-15
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Donici A. |
||
Administrator |
2001-10-26
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
2001-11-15
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2001-12-20
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2001-12-03
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2001-12-26
Floreşti, Ştefăneşti |
||
Administrator |
2002-02-22
Leova, Colibabovca |
||
Administrator |
2002-02-28
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2002-02-19
Taraclia, Albota de Sus |
||
Administrator |
2002-03-21
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2009-03-04 - 2011-03-15
Călăraşi, Ţibirica |
||
Administrator |
2010-02-24 - 2011-06-21
Ungheni, Grozasca |
||
Administrator |
2008-07-15 - 2011-11-16
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
2008-09-19 - 2011-10-06
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2011-12-30
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2009-11-11 - 2011-09-14
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 43 |
||
Administrator |
1994-06-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 22 |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-22 - 2015-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 36 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-12-03 - 2016-01-25
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2002-05-27 - 2016-02-01
Soroca, Ocolina |
||
Administrator |
2001-11-28 - 2016-02-01
Soroca, str. Stroescu V., 26 |
||
Administrator |
1995-04-20 - 2016-01-27
Soroca, str. Crizantemelor, 51 |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2016-02-16
Soroca, str. Razin Stepan, 3 |
||
Administrator |
2005-01-18 - 2016-02-01
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
2005-06-20 - 2016-01-13
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
2000-12-26 - 2016-01-05
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2022-04-13
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2008-07-30 - 2022-04-14
Ungheni, str. Mărţişor, 8 |
||
Administrator |
2002-04-11
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1995-11-30
Soroca, Redi-Cereşnovăţ |
||
Administrator Lichidator |
1994-10-28
Călăraşi, str. Călăraşilor, 3 |
||
Administrator |
1999-09-06 - 2021-04-12
Taraclia, str. Lesnaia, 6, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2000-03-02 - 2004-02-18
Soroca, Bulboci |