Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-06-30 - 2013-03-21
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 6/A, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2009-04-07 - 2013-04-16
Nisporeni, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2013-04-03
Ungheni, str. Naţională, 27, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1999-02-01
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Greaca, 13 |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-17 - 2013-07-11
Floreşti, Prajila |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-09-21
Călăraşi, Sipoteni, str. 31 August, 1 |
||
Administrator |
1999-03-04
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
2004-06-15 - 2013-07-08
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
1995-03-11 - 2013-07-31
Făleşti, str. Siret, 5 |
||
Administrator |
1994-06-16 - 2013-07-30
Căuşeni, Ursoaia |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-07 - 2013-07-24
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 79 |
||
Lichidator Administrator |
2003-09-23 - 2020-03-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1999-01-15 - 2013-10-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cucereanu Gheorghe str-la, 28, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2013-10-15
Căuşeni, str. Negruzzi Constantin bd., 15 |
||
Administrator |
2012-05-16 - 2013-09-02
Cahul, str. Dumbrava Roşie, 8 |
||
Lichidator Administrator |
1999-07-21 - 2013-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 |
||
Administrator Lichidator |
1998-10-26 - 2013-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 3/2, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2013-12-03
Soroca, str. Colinei, 20 |
||
Administrator |
2007-01-15 - 2014-01-10
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2008-02-27 - 2013-12-18
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
1994-03-11 - 2013-12-02
Ungheni, str. Rareş Petru, 75 |
||
Administrator |
1995-12-18
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 110 |
||
Administrator |
1999-06-14
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1996-03-18 - 2020-06-05
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 4, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2021-04-06
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-05-19 - 2014-03-11
Floreşti, Izvoare |
||
Lichidator |
2008-04-23 - 2014-08-11
Ungheni, str. Musatov Fiodor, 30 |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-24 - 2014-03-07
Cahul, str. Independenţei, 3 |
||
Administrator |
2004-07-19 - 2021-04-07
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi, str. Tinereţii, 7 |
||
Administrator |
1998-03-10 - 2020-06-11
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2021-04-07
Nisporeni, Vînători |
||
Administrator |
2004-10-18
Floreşti, str. Lupu Vasile, 52 |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2014-08-04
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Puşkin A. |
||
Lichidator Administrator |
2003-03-17 - 2014-06-16
Drochia, str. Stere C., 45 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1993-11-26 - 2014-07-04
Floreşti, Ghindeşti, str. Cosmonauţilor, 3 |