Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-01-29 - 2018-03-01
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2012-02-16
Soroca, str. Artelelor, 33/19 |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2009-10-14
Floreşti, Ghindeşti, str. Uzinelor, 17, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1998-01-30 - 2019-07-19
Drochia, str. Independenţei, 47/B, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1996-06-25 - 2015-02-10
Floreşti, str. Costin Miron, 12, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-12-18
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
1997-07-17
Călăraşi, Vălcineţ |
||
1995-04-21 - 2004-11-16
Soroca, str. Maiakovski Vl., C.25 |
|||
Administrator Lichidator |
1994-12-01 - 2020-03-11
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
1997-09-11
Călăraşi, Tuzara |
||
1994-10-04 - 2004-02-24
Ştefan Vodă, str. Bugeacului, 6, ap.(of.) 13 |
|||
Administrator |
2001-11-05 - 2020-06-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 18, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1997-11-14
Călăraşi, Peticeni |
||
Administrator |
1997-12-22
Cimişlia, Ciucur-Mingir |
||
Administrator |
1999-12-10 - 2005-05-25
Cahul, str. Stroescu V., 18 |
||
Administrator |
2004-05-20 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14, ap.(of.) 57 |
||
1994-10-04 - 2004-12-21
Basarabeasca, str. Voczalinaia, 1, ap.(of.) 1 |
|||
Administrator |
1995-08-22 - 2006-06-18
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
1995-02-10
Cimişlia, Mihailovca, str. Bogdan-Vodă, 4 |
||
Administrator |
1998-05-13
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1995-07-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) of. 126 |
||
Administrator |
1998-06-03
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
1998-11-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 17a |
||
Administrator |
1996-06-11 - 2022-04-08
Nisporeni, str. Dacia, 40 |
||
Administrator |
1998-07-31
Căuşeni, Săiţi |
||
Administrator |
1998-03-04 - 2003-09-15
Soroca, str. Luceafărul, 7, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1997-02-17
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 15 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-04-22 - 2005-11-17
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 8 |
||
Lichidator |
2005-09-06 - 2014-09-30
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 7/A |
||
Administrator |
1997-11-18 - 2021-04-05
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir Dimitrie bd., 86 |
||
Administrator |
2006-02-17
Cahul, str. Griviţei, 30 |
||
Administrator |
1992-10-23 - 2010-07-22
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Alecsandri Vasile, 29 |
||
Administrator Administrator |
2005-03-31
Floreşti, Nicolaevca |
||
Administrator |
1995-07-21
Soroca, str. Artiom, 3/1 |
||
Administrator |
1995-02-28
Drochia, str. Bretela de circulaţie, 5 |