Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-07-09 - 2009-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1 |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2019-12-17
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 91 |
||
Administrator |
2004-11-16 - 2019-12-19
Floreşti, Bursuc |
||
Administrator |
2012-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/3A, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1992-09-21 - 2020-05-11
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
1997-09-15 - 2020-02-26
Anenii Noi, Salcia |
||
Administrator |
1993-03-22 - 2019-12-20
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2003-12-04 - 2019-12-20
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1998-10-21 - 2005-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/4, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2003-03-21
Drochia, str. Ioan Vodă Viteazul, 28 |
||
Administrator |
2002-10-01 - 2020-12-17
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2020-02-26
Ştefan Vodă, str. Industrială, 7 |
||
Administrator |
1995-04-26 - 2019-12-20
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 49 |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-30 - 2019-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 71, ap.(of.) 7a |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-10-10 - 2015-11-12
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 19 |
||
Administrator |
2001-06-15 - 2015-11-04
Nisporeni, str. 1 Mai, 41 |
||
Administrator |
2008-03-21 - 2019-12-23
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2022-03-30
Leova, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-04-23 - 2013-07-10
Glodeni, str. Suveranităţii, 5, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2010-12-27
Nisporeni, str. Victoriei, 68 |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/3, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2020-12-21
Nisporeni, str. 1 Mai, 17 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-08-15 - 2020-02-25
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1992-12-11
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
1992-09-22
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2007-12-14
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2019-12-31
Floreşti, Mărculeşti, str. Puşkin A. |
||
Administrator |
1996-02-28 - 2019-12-31
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2019-12-31
Floreşti, str. Lacului, 6 |
||
Administrator |
1994-08-17 - 2021-03-23
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2004-08-02
Ocniţa, Otaci, str. Şevcenko T., 12 |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2019-12-31
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 12 |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-01 - 2019-12-30
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 20 |