|
|
1998-10-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 29, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2001-10-03 - 2009-07-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5, ap.(of.) 81
|
|
|
|
1998-06-02 - 2020-02-17
Bălţi, str. Orhideelor, 1
|
|
|
|
1992-09-29 - 2007-02-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2004-12-24 - 2020-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2001-12-14 - 2010-05-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2012-02-23 - 2020-11-26
Ştefan Vodă, Alava, str. Tineretului, 6
|
|
|
|
2002-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/1, ap.(of.) 178
|
|
|
|
2001-04-20
Criuleni, Dubăsarii Vechi
|
|
|
|
2006-06-27 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1999-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 104, ap.(of.) 412
|
|
|
|
2008-02-07
Ungheni, str. Bălcescu N., 7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-10-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 48/3, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1998-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 113
|
|
|
|
2005-06-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 4/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1992-05-25 - 2014-07-10
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 41, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1994-04-15
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2002-06-03 - 2019-09-12
Drochia
|
|
|
|
2002-01-29 - 2019-09-12
Drochia, Nicoreni
|
|
|
|
1996-03-25 - 2019-09-12
Drochia, str. Burebista, 79
|
|
|
|
1996-06-12 - 2019-09-12
Drochia, str. Sorocii, 24, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1999-01-25 - 2004-01-19
Briceni, str. Independenţei, 18
|
|
|
|
1997-02-19 - 2019-09-12
Drochia, Gribova
|
|
|
|
1993-01-21 - 2020-11-27
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 1/1
|
|
|
|
2003-12-17 - 2014-07-21
Floreşti, Cunicea
|
|
|
|
2003-12-17 - 2017-03-14
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 25, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-12-23 - 2006-03-06
Soroca, str. Dimitraş, 8
|
|
|
|
2005-05-11 - 2019-09-12
Drochia, str. Lermontov M., 8
|
|
|
|
2002-02-08 - 2008-08-19
Ştefan Vodă, str. 31 August, 9/1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2003-12-17 - 2004-04-28
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Nistrului, 121
|
|
|
|
2003-12-24 - 2017-03-06
Căuşeni, str. Tighina, 3
|
|
|
|
2004-07-30 - 2020-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 5
|
|
|
|
1994-11-28 - 2018-01-05
Ştefan Vodă, str. Livezilor, 28
|
|
|
|
1999-04-16
Căuşeni, Copanca
|
|
|
|
1995-12-19 - 2004-01-03
Ungheni, str. Burebista, 47, ap.(of.) 29
|
|