Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-10-09 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 169 |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2015-05-26
Hînceşti, Căţeleni |
||
1998-05-25 - 2010-05-20
Străşeni, str. Eminescu M. bd., 13 |
|||
Administrator |
1998-02-17 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 4, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2015-02-20
Orhei, str. Dimo N., 2 |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2015-02-26
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
2001-02-26 - 2015-02-25
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-01-24 - 2015-03-03
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1996-05-28 - 2015-06-24
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Administrator |
2015-01-27 - 2016-04-25
Căuşeni, Tănătari, str. Marinescu, 30 |
||
Administrator |
2015-02-10 - 2015-03-09
Căuşeni, Săiţi, str. Păcii, 1A, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2015-01-13 - 2015-10-05
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
1996-05-29 - 2015-01-26
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
2015-01-30 - 2016-09-14
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1994-08-29 - 2015-02-12
Nisporeni, str. 9 Mai, 1 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2015-02-25
Nisporeni, str. Viteazul Mihai, 48 |
||
Administrator |
2002-03-28 - 2015-02-12
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2015-02-20 - 2017-03-13
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2015-03-10
Ungheni, str. Mitropolit Varlaam, 9 |
||
Administrator |
2000-05-30 - 2015-03-25
Ungheni, Gherman |
||
Administrator |
2001-02-01 - 2015-04-30
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2015-05-13
Ungheni, str. Burebista, 43, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2015-10-29
Nisporeni, str. Frunze M., 11 |
||
Administrator |
1993-08-25 - 2015-12-22
Ungheni, str. Romană, 9, ap.(of.) 406 |
||
Administrator |
1995-12-06 - 2015-11-26
Nisporeni, str. Suveranităţii, 15, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-05-30 - 2015-10-26
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lazo S., 15 |
||
Lichidator Administrator |
2000-12-21 - 2019-01-04
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 63 |
||
Administrator |
1999-02-05 - 2017-02-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu Nicolae Spătaru, 13, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-09-02 - 2017-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/2, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1998-11-11 - 2017-02-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 22, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2017-02-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 1, ap.(of.) 309 |
||
Administrator |
1998-06-12 - 2017-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
1998-05-07 - 2017-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 808 |
||
Administrator |
1995-05-25 - 2017-04-11
Dubăsari, str. Naberejnîi str-la, 22 |
||
Administrator |
2007-02-06 - 2019-09-13
Călăraşi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 36 |