Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-09-22 - 2013-09-23
Cimişlia, str. Decebal, 52 |
||
Administrator |
1992-11-04 - 2013-09-20
Cimişlia, Gradişte, str. Creangă Ion, 48 |
||
Administrator |
1994-02-09 - 2013-01-22
Soroca, Tătărăuca Veche |
||
Administrator |
2012-03-30 - 2014-07-17
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2012-04-06 - 2013-05-16
Ştefan Vodă, str. Frunze M., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-05-16 - 2015-08-03
Ştefan Vodă, str. 31 August, 4 |
||
Administrator |
2012-06-12 - 2015-09-18
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2012-09-06 - 2016-05-05
Ştefan Vodă, Tudora, str. Eminescu Mihai, 70 |
||
Administrator |
2012-10-01 - 2013-11-08
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August 1989, 1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2012-10-11 - 2016-05-23
Căuşeni, Ursoaia, str. Lazo S. |
||
Administrator |
2012-10-16 - 2015-08-25
Ştefan Vodă, str. 31 August, 14, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1993-03-04 - 2014-08-20
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
2012-01-31
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2012-02-22
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
1995-05-24 - 2016-01-22
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 213 |
||
Administrator |
2012-03-20 - 2013-01-23
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
2012-03-26 - 2015-02-17
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
2012-04-06 - 2014-01-27
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2012-04-27
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2016-03-12
Ungheni, str. Romană, 7, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-04-06
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2012-12-06 - 2015-02-12
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2014-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1997-08-14 - 2013-10-08
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1996-03-26 - 2013-11-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2013-04-15
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2016-02-09
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2013-09-26
Basarabeasca, str. Moldavskaia, 9 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Stere C., 17 |
||
Administrator |
1994-02-24 - 2013-11-28
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2013-05-08
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
1993-01-05 - 2013-05-29
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1994-07-14 - 2013-06-06
Orhei, str. Şciusev A., 21 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2013-09-03
Rezina, str. Trandafirilor, 2/2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1998-07-15 - 2019-01-02
Edineţ, Burlăneşti |