Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-12-04 - 2018-11-13
Căuşeni, str. Tcacenco, 20 |
||
Administrator |
2003-04-21 - 2014-11-19
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 28 |
||
Administrator Lichidator |
1999-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 144 |
||
Administrator |
1993-12-16 - 2013-01-26
Soroca, str. Bolintineanu Dimitrie, 16 |
||
Administrator |
2003-04-18 - 2015-08-14
Drochia, str. Sfatul Ţării, 30, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2000-12-20 - 2013-08-13
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
2001-02-01 - 2013-09-30
Soroca, str. Popovici Anatol, 2, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2001-05-03 - 2013-03-27
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 56 |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2019-09-06
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
2002-09-24 - 2014-02-10
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2003-09-18 - 2017-04-06
Soroca, str. Gangal Vasile, 4 |
||
Administrator |
1999-04-27 - 2016-01-14
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 11, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1995-12-27 - 2014-02-18
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 39, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2017-04-05
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
1997-02-14 - 2013-12-30
Drochia, str. Independenţei, 47/B, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2003-12-03 - 2013-02-13
Soroca, Iorjniţa |
||
Administrator |
2003-12-22 - 2014-01-15
Floreşti, str. Lupu Vasile, 61 |
||
Administrator |
1992-09-26 - 2014-12-30
Soroca, str. Cantemir D., 2 |
||
Administrator |
1996-10-02 - 2019-09-06
Floreşti, Unchiteşti |
||
Administrator |
2003-03-27 - 2016-03-29
Căuşeni, str. Unirii, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-05-22 - 2017-03-01
Căuşeni, str. Cantemir D., 2, ap.(of.) 52 |
||
Administrator Lichidator |
1996-02-14 - 2014-08-11
Ungheni, str. Feroviară, 14 |
||
Administrator |
1998-06-05
Ungheni, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-01-30
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 13 |
||
Administrator |
1993-08-18 - 2003-06-17
Nisporeni, str. Movilă Petru, 38 |
||
Administrator |
2000-05-15 - 2016-05-25
Ungheni, str. Negruzzi Constantin, 6 |
||
Administrator |
1994-08-11 - 2017-01-20
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 34 |
||
Administrator |
2000-03-24
Ungheni, str. Decebal, 20, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2000-01-24
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
1997-02-27 - 2016-08-24
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 7/1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2017-01-31
Ungheni, str. Creangă Ion, 21, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1994-07-07
Ungheni, str. Lazo S., 3 |
||
Administrator |
1999-05-05 - 2017-03-23
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2013-01-26
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2016-04-21
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 227 |