Retail trade in non-specialized stores
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-08-25 - 2003-02-12
Cimişlia, str. Decebal, 106, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-02-15 - 2004-04-23
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1995-08-16 - 2003-09-19
Orhei, str. Mahu Vasile, 126, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2000-04-10 - 2003-03-13
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2003-03-27
Căuşeni, str. Tighina şos., 5 |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2003-05-26
Ungheni, str. Naţională, 27, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2001-03-05 - 2003-03-26
Nisporeni, str. Viilor, 69 |
||
Administrator |
2001-10-11 - 2003-09-15
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
1997-05-28 - 2003-05-16
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1998-06-25 - 2003-05-07
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2002-01-09 - 2003-10-13
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 7, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2003-03-21
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-07-27 - 2003-03-21
Ungheni, str. Naţională, 19 |
||
Administrator |
1998-01-29
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
1997-02-19 - 2003-06-23
Taraclia, str. Voczalinaia, 55 |
||
Administrator |
1997-07-28 - 2003-03-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 53 |
||
Administrator |
1998-01-14 - 2004-01-20
Taraclia, str. Voroşilov, 72 |
||
Administrator |
2006-12-28 - 2016-04-13
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1996-03-18 - 2018-06-22
Bălţi, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vatamanu Ion, 1/3 |
||
Administrator |
1993-09-21 - 2018-04-11
Ungheni, Cioropcani |
||
Administrator |
1992-10-22 - 2018-04-11
Ungheni, Ţîghira |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2018-04-11
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2018-04-11
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1996-01-23 - 2018-04-11
Ungheni, str. Boico Alexandru, 10, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1992-06-26 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-10-24 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1996-12-16 - 2018-04-11
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2018-04-11
Ungheni, str. Creangă Ion, 19, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2018-04-11
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator |
1996-09-16 - 2018-04-11
Ungheni, Teşcureni |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2018-04-11
Ungheni, Condrăteşti |