|
|
1992-12-08 - 2018-04-04
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1996-12-17 - 2014-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/3, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2000-05-10 - 2006-06-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128
|
|
|
|
1996-05-29 - 2018-04-04
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2007-01-24 - 2018-04-04
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 13, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-11-16 - 2018-04-04
Ungheni, Buşila
|
|
|
|
2003-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 6/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-06-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 22/1, ap.(of.) 125
|
|
|
|
1992-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 59, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-11-24 - 2018-04-04
Ungheni, str. Sadoveanu M., 75
|
|
|
|
1998-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64
|
|
|
|
2001-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 114
|
|
|
|
1995-04-21 - 2015-06-02
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-03-27 - 2012-01-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/2, ap.(of.) et.T
|
|
|
|
1992-09-30
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 6
|
|
|
|
2001-07-20 - 2008-09-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 51, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2001-12-03 - 2014-06-05
Donduşeni, Teleşeuca
|
|
|
|
2014-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 165/2
|
|
|
|
1999-03-17
Soroca, str. Nucarilor, 21
|
|
|
|
2001-07-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 27
|
|
|
|
1993-11-19 - 2007-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 196, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1992-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 122
|
|
|
|
1999-03-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 75, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1992-08-17 - 2017-07-26
Soroca, str. Rusu Valentin, 8
|
|
|
|
1994-01-26 - 2002-03-26
Ocniţa, Otaci, str. Drujbî, 26, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1999-05-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 11/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2001-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 119/A
|
|
|
|
1994-11-16 - 2013-01-22
Hînceşti, Mingir
|
|
|
|
1994-12-05 - 2013-01-17
Hînceşti, Stolniceni
|
|
|
|
1995-06-28 - 2018-04-04
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 13
|
|
|
|
1996-04-10 - 2018-04-04
Ungheni, Corneşti, str. Doina, 11, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-03-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Şoimilor, 3
|
|
|
|
2000-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 38, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1992-08-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codrilor, 10, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1997-01-27 - 2018-04-05
Ungheni, str. Decebal, 36, ap.(of.) 103
|
|