|
|
2021-11-22
Cantemir, str. Trandafirilor, 12, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2021-11-15
Cahul, Andruşul de Sus
|
|
|
|
1998-05-11 - 2020-04-29
Teleneşti, Ghermăneşti
|
|
|
|
1996-08-08 - 2020-04-29
Orhei, Trebujeni
|
|
|
|
2011-09-14
Bălţi, str. Kievului, 114
|
|
|
|
2021-12-01
Cahul, Crihana Veche
|
|
|
|
2017-04-20
Glodeni, str. Suveranităţii, 95
|
|
|
|
2021-12-07
Cahul, Andruşul de Sus, str. Eminescu M., 8
|
|
|
|
2023-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15/3
|
|
|
|
2021-12-16
Cahul, Văleni
|
|
|
|
2019-12-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 15/4, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2018-02-23
Bălţi, str. Decebal, 121/2A, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2021-01-18
Edineţ, Cupcini, str. Constructorilor, 3
|
|
|
|
2019-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83
|
|
|
|
2019-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83
|
|
|
|
2019-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83
|
|
|
|
2019-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83
|
|
|
|
2021-01-21
Ocniţa, Otaci, str. Libertăţii, 158
|
|
|
|
2021-01-27
Donduşeni, Ţaul
|
|
|
|
2019-12-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/5
|
|
|
|
2019-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 66, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2019-12-16
Ialoveni, str. Gagarin Iuri, 1
|
|
|
|
2019-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/3A, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2023-02-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 270
|
|
|
|
2015-04-16
Străşeni, Negreşti
|
|
|
|
2021-03-09
Donduşeni, Ţaul
|
|
|
|
2019-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2018-01-18
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
2018-02-09
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
2019-12-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Izvoarelor, 49
|
|
|
|
2019-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 3/2, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2019-12-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 24, ap.(of.) 207
|
|
|
|
2019-12-23
Criuleni, Maşcăuţi
|
|
|
|
2019-12-19
Criuleni, str. 31 August 1989, 1/F
|
|
|
|
2015-03-24
Cantemir, Goteşti
|
|