|
|
1995-09-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Melinicinaia, 2
|
|
|
|
2014-07-01
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 3, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1997-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45
|
|
|
|
1996-09-30 - 2007-12-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 67
|
|
|
|
2004-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 23, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1997-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 81, ap.(of.) 301
|
|
|
|
1997-08-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69
|
|
|
|
2000-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2010-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 30/4, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2011-04-15
Străşeni, Cojuşna, str. Eminescu Mihai, 52
|
|
|
|
2013-09-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 36/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2014-02-24
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Constructorilor, 13
|
|
|
|
2008-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 51""V"", ap.(of.) 37
|
|
|
|
2012-11-15
Bălţi, str. Lvov, 4/a
|
|
|
|
1997-09-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 406
|
|
|
|
1997-02-24 - 2001-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 3/2
|
|
|
|
2008-01-24 - 2012-06-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 161
|
|
|
|
2009-06-01 - 2017-06-19
Drochia, Şuri
|
|
|
|
2008-01-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 38/1, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2000-05-04 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 25, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2008-01-16
mun. Chişinău, Tohatin, str. Russo Alecu, 4
|
|
|
|
2005-01-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2012-06-14 - 2017-09-15
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Voluntarilor
|
|
|
|
2008-01-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23, ap.(of.) 98
|
|
|
|
1997-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2008-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 27/2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2008-01-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 11/1, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2003-09-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 5/5
|
|
|
|
1992-12-30 - 2020-01-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2008-01-28
Ialoveni, Văsieni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd.
|
|
|
|
2008-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfântul Ştefan, 30
|
|
|
|
2008-01-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 3/6
|
|
|
|
2008-02-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor, 26, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-01-29 - 2019-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2014-12-15
Anenii Noi, str. Soltîs Ion, 18
|
|