|
|
2011-04-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 89, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2011-05-04
Hînceşti, str. Cogîlnic, 9
|
|
|
|
2011-04-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 12, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2011-04-13
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 10, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2011-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pictor Mihai Grecu, 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-03-27 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 108
|
|
|
|
2011-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1
|
|
|
|
2011-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 11, ap.(of.) 5A
|
|
|
|
2011-04-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-04-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 24
|
|
|
|
2011-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4
|
|
|
|
2011-05-05
mun. Chişinău, Budeşti, str. Tineretului, 2
|
|
|
|
2013-11-28 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Suvorov A., 89
|
|
|
|
2011-05-06
Criuleni, str. Viilor str-la, 1
|
|
|
|
2011-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 13, ap.(of.) 82
|
|
|
|
1995-05-31 - 2020-09-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 91/2
|
|
|
|
2011-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 97/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Caragiale I.L., 11
|
|
|
|
2011-05-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2006-09-18 - 2018-06-15
Bălţi, str. Larisa bd., 14, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2011-05-17
Sîngerei, str. Independenţei, 121, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1999-05-28 - 2019-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2011-05-19
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
2013-06-21
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
2014-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 27, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2011-05-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 191
|
|
|
|
2011-05-19
Străşeni, Sireţi, str. Şcolii, 44
|
|
|
|
2011-05-26
Dubăsari, Coşniţa, str. Culchina M.
|
|
|
|
2011-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/8, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2011-05-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 165
|
|
|
|
2011-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/4
|
|
|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alimoş Toma, 8/A
|
|
|
|
2011-06-09
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Miciurin, 25
|
|
|
|
2011-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2006-07-03 - 2018-06-15
Căuşeni, Hagimus
|
|