|
|
2012-07-11 - 2015-09-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 45
|
|
|
|
2012-06-04 - 2014-03-06
Orhei, str. Mahu Vasile, 140, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-11-23 - 2015-09-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/5, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2013-02-12 - 2015-12-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2013-02-18 - 2013-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 257, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2013-08-09 - 2014-03-11
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 128/4, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2013-09-06 - 2016-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
2013-02-08 - 2016-01-18
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|
|
|
2014-06-12 - 2014-10-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 36/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1997-08-06 - 2014-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2004-06-23 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 48, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-01-22 - 2015-09-16
Glodeni, str. Decebal, 68, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2004-07-13 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-06-20 - 2015-04-30
Orhei, Ocniţa-Răzeşi
|
|
|
|
1997-10-23 - 2020-11-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1997-09-08 - 2017-01-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2011-11-11 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84A
|
|
|
|
2013-03-18 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 55/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1997-03-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 74/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1997-06-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/1
|
|
|
|
1998-04-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2002-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2001-12-14 - 2010-05-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2000-12-13 - 2020-11-26
Bălţi, str. Cantemir Dimitrie bd., 27
|
|
|
|
1998-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1998-07-06 - 2016-06-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Novosiolov, 8
|
|
|
|
1997-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 193
|
|
|
|
1999-02-18 - 2024-04-30
Rîşcani, Mălăieşti
|
|
|
|
2001-07-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 25, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1992-10-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 165
|
|
|
|
1999-12-30 - 2013-04-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 22, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2008-01-28
Bălţi, str. Nekrasov, 54
|
|
|
|
2008-03-21
Bălţi, str. Traian, 8
|
|
|
|
2008-01-30
Bălţi, str. Bulgară, 25, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1992-10-01
Bălţi, str. Cantemir D., 13
|
|