|
|
1997-05-12 - 2018-09-05
Rîşcani, str. Suvorov A., 40
|
|
|
|
2010-12-06 - 2018-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 93
|
|
|
|
2001-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 7/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2000-09-28 - 2019-06-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 33, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-06-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1999-09-17 - 2020-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 23, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2003-08-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2001-08-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 8, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2003-08-18
Criuleni, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cameniţa, 4/A
|
|
|
|
2003-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/3, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1998-03-10
Anenii Noi, str. Chişinăului, 14
|
|
|
|
2001-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2/3, ap.(of.) 111
|
|
|
|
1997-11-25 - 2017-03-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 12
|
|
|
|
2008-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1993-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) 511
|
|
|
|
1997-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 31, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2003-12-23 - 2023-05-13
Bălţi, str. 31 August, 40, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1994-11-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 3/2, ap.(of.) 139
|
|
|
|
2000-12-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5/B, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2000-03-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2013-12-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 8/2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1999-07-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 99
|
|
|
|
1993-10-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 54
|
|
|
|
1993-12-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 16
|
|
|
|
1992-06-04 - 2020-10-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 10, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1998-11-19 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45, ap.(of.) 210
|
|
|
|
1997-05-29
Străşeni, str. Orhei, 2/A
|
|
|
|
2013-02-06
Străşeni, Recea
|
|
|
|
1996-01-03
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
1992-09-09 - 2021-02-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. 27 August, 5/G
|
|
|
|
1993-02-12
Bălţi, str. Suceava, 17, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1999-04-27 - 2018-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 22, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 72, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2011-05-27
Cahul, Brînza
|
|