|
|
2011-10-18 - 2019-08-14
mun. Chişinău, Cricova, str. Mateevici A., 1
|
|
|
|
2012-11-30 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 20/3, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2012-04-20 - 2018-10-08
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
2013-01-18 - 2022-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 64, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2005-10-20 - 2023-10-17
Briceni, Halahora de Sus
|
|
|
|
2008-06-18 - 2021-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 46, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2012-02-24
Orhei, str. 31 August, 2
|
|
|
|
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4
|
|
|
|
2007-05-18 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 86/3, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
1998-11-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/6 O
|
|
|
|
1999-07-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 10, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2001-03-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 40, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2005-03-21 - 2022-03-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207/1
|
|
|
|
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 2/2, ap.(of.) 145
|
|
|
|
2015-12-24
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
2000-08-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2008-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3
|
|
|
|
2003-03-18 - 2021-03-05
Donduşeni, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2001-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 2
|
|
|
|
2013-08-20 - 2016-01-18
Bălţi, str. Putnei, 9
|
|
|
|
1997-12-22 - 2002-11-27
Soroca, Parcani
|
|
|
|
2006-06-15 - 2016-01-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bauman, 38
|
|
|
|
2014-12-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31
|
|
|
|
2012-09-27 - 2018-04-13
Glodeni, str. Suveranităţii, 17
|
|
|
|
2003-03-17 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Cosmonauţilor, 3
|
|
|
|
1998-03-09 - 2018-04-13
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 27, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2013-11-22 - 2016-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77
|
|
|
|
1997-07-07 - 2004-02-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 102
|
|
|
|
1998-02-10 - 2003-06-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Decebal, 29
|
|
|
|
2002-03-07 - 2005-07-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202
|
|
|
|
1997-07-14 - 2003-04-29
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 136
|
|
|
|
2001-02-16 - 2004-10-11
Edineţ, Ruseni
|
|
|
|
2002-07-24 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 74/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Izmailovscaia, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-04-21 - 2002-12-24
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/5, ap.(of.) 7
|
|