|
|
2009-11-18 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 11, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2011-09-19 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 26/6, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2009-02-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 49/a
|
|
|
|
2005-12-07
Rezina, str. Suveranităţii, 6
|
|
|
|
2013-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 26/7, ap.(of.) 437
|
|
|
|
2010-09-22 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84/A
|
|
|
|
2003-02-26 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 7, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2004-04-21 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 11, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2010-02-23 - 2022-11-08
Rîşcani, Sverdiac
|
|
|
|
2014-09-04
Edineţ, Cuconeştii Noi
|
|
|
|
2002-08-23 - 2022-12-06
Rîşcani, Pociumbeni
|
|
|
|
2012-09-27 - 2022-11-10
Orhei, Lucăşeuca
|
|
|
|
2013-09-30 - 2023-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 36
|
|
|
|
1993-01-12 - 2022-06-09
Teleneşti, Ineşti
|
|
|
|
2005-06-24 - 2023-05-22
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov
|
|
|
|
2011-08-09 - 2023-05-17
Rezina, Solonceni
|
|
|
|
2008-01-29
Criuleni, Hîrtopul Mare
|
|
|
|
2015-02-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Ungureanu P., 60
|
|
|
|
2004-08-10 - 2022-12-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 44, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1998-06-17 - 2023-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2001-07-25 - 2023-08-25
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Tineretului str-la, 25
|
|
|
|
2009-10-06 - 2022-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6
|
|
|
|
2014-12-23
Cahul, Manta
|
|
|
|
2010-06-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 611
|
|
|
|
2015-02-13
Şoldăneşti, Olişcani
|
|
|
|
2011-10-07
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
1994-04-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 24, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2010-10-28 - 2024-04-09
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 67
|
|
|
|
2009-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1999-07-23 - 2022-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 138
|
|
|
|
1998-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 19, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2008-07-07 - 2023-01-17
Soroca, Schineni
|
|
|
|
2002-05-17 - 2021-02-04
Străşeni, str. Sadoveanu M., 35
|
|
|
|
2003-05-14 - 2017-03-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 100
|
|