Wholesale of potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-01-31 - 2022-07-22
Călăraşi, Hogineşti |
||
Administrator Lichidator |
2012-11-16 - 2022-07-25
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
1998-09-30 - 2022-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 77/5, ap.(of.) 113 |
||
Administrator |
2006-02-20 - 2022-08-15
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2014-07-23
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 100/B |
||
Administrator |
1994-01-24 - 2022-07-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 35, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Lichidator |
1998-01-12 - 2022-09-02
Rîşcani, str. Livezilor, 12 |
||
Administrator |
2000-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2015-02-05 - 2023-01-20
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator |
2003-09-03 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 40 |
||
Administrator |
2001-07-20 - 2022-11-24
Donduşeni, Pivniceni |
||
Administrator |
2007-09-25 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kirov, 33 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2012-09-06
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2007-09-26
Ialoveni, str. Hânceşti şos., 8 |
||
Administrator |
2014-10-31 - 2023-03-06
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1997-08-15
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator |
2006-05-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 8 |
||
Administrator |
2009-04-06
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1995-04-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 11 |
||
Administrator |
2008-01-16
Bălţi, str. Independenţei, 39 |
||
Administrator Lichidator |
2008-07-28 - 2022-07-26
Rezina, str. 27 August, 2 |
||
Administrator |
2006-01-31 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
2006-08-16
Bălţi, str. Hotin, 17, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-14 - 2022-10-18
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2011-01-18
Dubăsari, Coşniţa, str. Păcii, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-16 - 2022-09-09
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2014-10-20 - 2022-10-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 15, ap.(of.) 31 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-12-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/5 |
||
Administrator |
2012-11-23 - 2024-09-10
Bălţi, str. Tiraspol, 5, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2022-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10 |
||
Administrator Lichidator |
2012-03-07 - 2022-09-13
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2023-04-04
Floreşti, Ghindeşti, str. 1 Mai, 3, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Lichidator |
2006-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 31 |
||
Administrator |
2012-07-26 - 2022-11-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 14 |