Wholesale of potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-20 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 8 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-01-17 - 2021-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 34 |
||
Administrator |
1997-06-26 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2014-06-30 - 2022-05-11
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 2 |
||
Administrator |
1996-02-13 - 2023-11-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lazo S., 21 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2021-06-03
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2007-02-19 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989 str-la, 22 |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2021-06-04
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Tereşkova, 11 |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-05 - 2021-06-04
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 20 |
||
Administrator |
2004-03-17 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 71/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-06-19 - 2021-06-07
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
2010-10-29 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 18 |
||
Administrator |
1997-11-13 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/5, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2013-09-03 - 2021-06-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-07-15 - 2021-06-11
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2002-01-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/9 |
||
Administrator |
2003-04-01
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 21 |
||
Administrator |
2003-02-17 - 2022-05-10
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 15/1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2006-06-08 - 2021-06-11
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-01
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-17
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2001-10-08 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 217 |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2004-12-16
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2002-06-05 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
1997-10-29 - 2021-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 79 |
||
Administrator Lichidator |
2005-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 48 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-07-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207 |
||
Administrator |
1998-06-25 - 2021-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Brâncoveanu Constantin, 17 |
||
Administrator Lichidator |
2009-06-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1998-12-30
Bălţi, str. Sorocii, 117/A |
||
Administrator |
2004-08-25 - 2022-10-11
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 143 |
||
Administrator |
2005-10-28 - 2022-09-05
Drochia, Sofia |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-26
Criuleni, str. Mioriţa, 64 |