Wholesale of potatoes, vegetables and fruits
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31 |
||
Administrator |
2007-02-19 - 2021-04-09
Rezina, str. 1 Mai, 7, ap.(of.) 45 |
||
Administrator Lichidator |
1994-10-28
Călăraşi, str. Călăraşilor, 3 |
||
Administrator |
1996-09-10
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2024-04-16
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-24 - 2024-04-16
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2002-05-07
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2002-07-16
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2008-04-15
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 31, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2006-10-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 10, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2014-04-23
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2003-04-15
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-17 - 2022-04-18
Străşeni, Cojuşna, str. Viilor, 22 |
||
Lichidator Administrator |
2014-12-08 - 2021-04-15
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2003-07-10
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2003-07-11
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
2003-07-14
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2003-08-11
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2012-01-03 - 2021-04-26
Criuleni, Sagaidac |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2021-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sârbească, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2022-04-18
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2008-06-02 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/4, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2002-12-24
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator Lichidator |
2014-09-23 - 2021-04-29
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
2003-07-07 - 2022-04-21
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2004-09-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Bucovina, 1/9 |
||
Administrator Administrator |
2014-08-21
Criuleni, Paşcani |
||
Administrator Lichidator |
2012-07-16 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 45, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2011-07-20 - 2021-05-13
Bălţi, str. Bulgară, 86, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1998-07-07 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 3, ap.(of.) 317 |
||
Administrator |
1997-05-06 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 114, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2009-09-16 - 2022-05-04
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator Lichidator |
2014-08-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 21/Z, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-12-27
Drochia, Ţarigrad |
||
Lichidator |
1998-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 75/a |