|
|
2007-12-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
2013-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
2005-10-28 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 11, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-12-06 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Mălina Mică, 68/1
|
|
|
|
2001-04-02 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1998-02-05 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1, ap.(of.) cămin
|
|
|
|
2008-01-30 - 2021-03-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Fîntînilor, 36, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1994-11-10 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7/3, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2004-01-05 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 23/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2005-11-14 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 3
|
|
|
|
2004-02-10 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 223
|
|
|
|
2008-05-19 - 2020-05-15
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2009-08-07 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2011-05-25 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 19, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2011-12-08 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2005-08-03 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe
|
|
|
|
1997-11-07 - 2020-05-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 41, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2002-10-15
Bălţi, str. Sofia, 27/1
|
|
|
|
2011-02-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2012-05-25 - 2020-05-20
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Luceafărul, 1/B
|
|
|
|
2012-07-03 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103/2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2007-03-28 - 2021-03-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 86/3, ap.(of.) 804
|
|
|
|
2009-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/7, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2008-10-28 - 2022-04-06
Basarabeasca, Abaclia, str. Mateevici A., 24
|
|
|
|
1996-04-05 - 2024-04-05
Orhei, str. Creangă Ion, 24
|
|
|
|
2004-09-15 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/1, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2000-06-20 - 2020-05-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 65
|
|
|
|
2002-09-20 - 2020-05-05
Orhei, Slobozia-Hodorogea
|
|
|
|
2006-03-30 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Liliacului, 1
|
|
|
|
2011-08-18
Leova, Tochile-Răducani
|
|
|
|
2001-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 79, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1996-09-13 - 2020-05-22
Ialoveni, str. Timişoara, 23
|
|
|
|
2007-11-30 - 2021-03-31
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2006-02-27 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 120, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-08-08 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32, ap.(of.) 175
|
|