|
|
1998-02-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kutuzov, 29
|
|
|
|
2007-09-27 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|
|
|
2006-05-31 - 2022-06-08
Orhei, Mălăieşti
|
|
|
|
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-08-28 - 2019-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 11
|
|
|
|
2007-03-14
Criuleni, str. Victoriei, 19
|
|
|
|
1999-06-30 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2009-10-20 - 2022-03-21
Sîngerei, Cozeşti
|
|
|
|
2005-09-08 - 2019-09-27
Anenii Noi, Delacău
|
|
|
|
2011-12-21 - 2019-03-20
Orhei, Mitoc
|
|
|
|
2001-01-26 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 23, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2008-07-25 - 2022-07-05
Bălţi, str. Smolean, 92
|
|
|
|
1998-08-11 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Moruzi Dimitrie, 19, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-02-08 - 2006-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 6, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2008-08-12 - 2014-04-02
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Tineretului, 8
|
|
|
|
2005-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 48
|
|
|
|
1992-09-15 - 2019-07-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Izvorul Cucului, 9
|
|
|
|
1998-05-14 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2008-06-05 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 7/1, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2007-03-17 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2014-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/2, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2004-03-30 - 2019-10-04
Criuleni, Corjova
|
|
|
|
2011-10-27 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1998-10-12 - 2019-06-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 64, ap.(of.) 5A
|
|
|
|
2002-07-01 - 2010-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2008-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şciusev A., 4
|
|
|
|
2006-02-03 - 2020-12-10
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 38
|
|
|
|
2000-09-13 - 2024-05-02
Bălţi, str. Bulgară, 27, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1997-09-22 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni str-la 1, 22
|
|
|
|
2011-11-01 - 2020-02-20
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 108/a
|
|
|
|
2001-05-04 - 2020-02-21
Anenii Noi, Varniţa, str. Drăgan Maria str-la, 7
|
|
|
|
2007-08-10 - 2020-12-10
mun. Chişinău, Sîngera, str. Soltîs Ion, 23
|
|
|
|
2007-08-29 - 2020-12-10
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1992-10-13 - 2022-03-22
Bălţi, str. Şmidt, 16
|
|
|
|
2000-08-17 - 2015-07-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 4
|
|