|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170
|
|
|
|
2004-08-16 - 2022-09-09
Bălţi, str. Gogol, 45
|
|
|
|
2005-11-15 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2006-11-09 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/V, ap.(of.) 3-31
|
|
|
|
2007-09-27 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 29/2, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2010-02-11 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 21
|
|
|
|
2010-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 5
|
|
|
STOIAN IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-11-04 - 2022-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Blaga Lucian, 6
|
|
|
|
2004-06-15 - 2024-06-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2012-07-27 - 2019-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/A
|
|
|
|
1993-03-04 - 2024-05-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 19, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2015-01-16 - 2022-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 160
|
|
|
|
2012-03-07 - 2022-09-13
Orhei, Ghetlova
|
|
|
|
2004-03-24 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 139/2
|
|
|
|
2004-04-15 - 2022-10-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Sadoveanu M., 47/A
|
|
|
|
2014-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 44
|
|
|
|
2006-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 31
|
|
|
|
1999-02-22 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 9, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2012-07-26 - 2022-11-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2013-10-23 - 2022-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/A, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2003-10-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Malarciuc G., 12
|
|
|
|
1999-01-25
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2004-04-14 - 2023-06-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Industrială, 5/A
|
|
|
|
1998-04-07 - 2022-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 10, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2005-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 178
|
|
|
|
2011-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 81, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2012-06-08
Bălţi, str. Burebista, 17
|
|
|
|
2013-12-09 - 2022-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2010-05-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Sadoveanu Mihail, 38C
|
|
|
|
2012-03-26 - 2022-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2013-11-22
Ialoveni, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 9A
|
|
|
|
2007-12-28
Sîngerei, str. Independenţei, 107
|
|
|
|
2009-11-26
Soroca, str. Cosăuţului, 43
|
|
|
|
2003-03-13 - 2023-11-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91/2, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2005-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|