|
|
2005-08-18
Căuşeni, Coşcalia
|
|
|
|
2014-05-15
Străşeni, Zubreşti
|
|
|
|
1997-08-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1
|
|
|
|
2005-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 61/6
|
|
|
|
2008-04-03 - 2023-12-29
Dubăsari, Holercani
|
|
|
|
2015-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2009-05-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii str-la, 23
|
|
|
|
1997-07-04
Ungheni, Zagarancea
|
|
|
|
2001-12-24 - 2023-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63
|
|
|
|
2014-10-07
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Independenţei, 1
|
|
|
|
1999-05-12 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
2007-08-07 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2009-06-03 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
|
|
|
|
2007-09-17 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 23/3
|
|
|
|
2003-11-17 - 2022-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 47
|
|
|
|
1998-10-23 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100/2, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2015-03-10 - 2023-12-29
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 41, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2005-02-17 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
1998-08-18 - 2022-07-07
Ialoveni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 35
|
|
|
|
2001-11-29
mun. Chişinău, Truşeni, str. Daciei, 69
|
|
|
|
1998-03-18 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 19/1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1998-03-23 - 2022-07-07
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
1998-10-01 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nucarilor, 33, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2005-05-12 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 41/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2005-10-04 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 198
|
|
|
|
2006-03-16 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 180
|
|
|
|
2002-06-26 - 2023-04-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84/A
|
|
|
|
2003-08-12 - 2023-01-18
Ialoveni, str. Coşbuc G., 1
|
|
|
|
2010-04-06 - 2022-06-07
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 23, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2001-04-10 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-02-02 - 2023-01-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 159/6, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2002-07-16
Sîngerei, str. Mateevici A., 33
|
|
|
|
2001-06-12
Dubăsari, Cocieri
|
|
|
|
2010-04-21 - 2023-01-20
Criuleni, Işnovăţ
|
|
|
|
2012-11-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Avocat Eugenia Cruşevan, 1, ap.(of.) 40
|
|