|
|
1993-02-22 - 2010-05-07
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 4/A
|
|
|
|
1992-09-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 241
|
|
|
|
2000-09-12 - 2021-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Miron, 63/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1998-03-23 - 2024-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 8/5, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2010-04-27 - 2017-12-29
Cahul, str. 31 August, 4i/3
|
|
|
|
2008-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1
|
|
|
|
1997-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
1997-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/7, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1996-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Izvoarelor, 65/2, ap.(of.) 107
|
|
|
|
1997-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 1
|
|
|
|
2008-01-14 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1997-06-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 41
|
|
|
|
1995-03-01 - 2001-10-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2008-01-28 - 2021-02-02
Grigoriopol, Delacău, str. Sadovaia, 17
|
|
|
|
1997-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 100, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2010-09-23 - 2022-02-01
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 61
|
|
|
|
1997-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1997-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1997-10-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Izvoarelor, 65/3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1997-10-02 - 2021-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 35, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2008-02-22 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 61, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1997-10-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Grâului, 19
|
|
|
|
1997-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 61, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1997-11-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 BL
|
|
|
|
2002-02-28 - 2021-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 27, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2008-03-06 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1997-11-12
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
1997-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 122
|
|
|
|
1997-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 95
|
|
|
|
1997-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 198
|
|
|
|
2000-11-14 - 2019-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/2, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2001-02-07 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 19, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1997-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 OF
|
|
|
|
1998-01-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion, 11/1
|
|
|
|
1998-01-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 48 OF
|
|