|
|
2013-08-02
Hînceşti, str. Chişinăului, 6A
|
|
|
|
2008-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2008-10-22
Edineţ, Cupcini, str. Gagarin Iu., 7, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2001-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 19
|
|
|
|
2001-11-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2013-01-23
Rezina, str. Lomonosov M., 151
|
|
|
|
2014-12-03 - 2019-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1998-06-01 - 2020-03-17
Rîşcani, Ciubara
|
|
|
|
2013-05-20
Rezina, str. Decebal, 6
|
|
|
|
2014-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17
|
|
|
|
2013-08-01
Orhei, str. Eliberării, 56
|
|
|
|
2013-08-16
Orhei, str. Baladelor, 1
|
|
|
|
2009-06-26 - 2024-05-07
mun. Chişinău, Sîngera, str. Viilor, 7, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-05-23 - 2019-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negureni, 15
|
|
|
|
2006-05-30 - 2019-04-10
Anenii Noi, Floreni, str. Chişinău, 16
|
|
|
|
2013-03-06
Căuşeni, Căinari, str. Eminescu Mihai, 74A
|
|
|
|
2008-02-25
mun. Chişinău, Durleşti, str. Renaşterii str-la, 1
|
|
|
|
2013-07-02
Căuşeni, Sălcuţa
|
|
|
|
2013-07-24
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9
|
|
|
|
2006-07-05 - 2019-11-06
Călăraşi, str. Bojole, 35, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 7/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2006-12-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 15
|
|
|
|
1998-06-15 - 2017-11-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2005-09-21
Bălţi, str. Rudnev Semion, 30
|
|
|
|
2007-10-17 - 2019-11-06
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2005-02-03 - 2024-06-03
Leova, Sărăţica Nouă
|
|
|
|
2014-05-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 6, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2009-08-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 106/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1997-03-20 - 2011-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kutuzov str-la, 8
|
|
|
|
2003-01-13 - 2018-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 78
|
|
|
|
1999-02-16 - 2017-08-24
Drochia, Cotova
|
|
|
|
1995-02-08 - 2008-02-15
Bălţi, str. Larisa bd., 2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2014-05-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 59, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2011-12-20
Ştefan Vodă, Volintiri
|
|
|
|
1999-08-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 45/1, ap.(of.) 16
|
|