Wholesale trade in cereals, seeds and animal feed
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2002-04-03 - 2006-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Chilia, 3 |
||
Administrator |
1999-05-31 - 2009-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 20, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
1998-06-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 39 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2019-11-26
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 32 |
||
Administrator |
1997-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1998-01-27 - 2009-04-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/1, ap.(of.) 118 |
||
Administrator |
2013-01-03 - 2019-11-26
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2014-12-08
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
2005-07-06
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Limanscaia, 30 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2006-03-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 37, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2003-02-27 - 2008-12-23
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 65/3, ap.(of.) 31 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-03-04
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 10A |
||
Administrator |
1992-09-30
Anenii Noi, str. Zorile, 9 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2014-10-09 - 2023-04-04
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2013-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/1 |
||
Administrator |
2003-03-19
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
1995-11-03 - 2008-08-06
Dubăsari, Pîrîta, str. Pădurilor, 8 |
||
Administrator |
1993-01-29
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 2 a |
||
Administrator |
2001-10-19
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
2005-11-11 - 2020-08-18
Bălţi, str. Greciko, 20, ap.(of.) 56 |
||
Lichidator |
1995-07-21 - 2007-01-02
Anenii Noi, str. Chişinău, 76 |
||
Administrator |
1993-11-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
1993-01-15
Bălţi, str. Cojedub, 35 |
||
Administrator |
1994-11-19
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-02-28 - 2019-06-17
Bălţi, str. Smolean, 92 |
||
Administrator Lichidator |
2003-04-15 - 2019-11-27
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August |
||
Administrator |
1997-03-21 - 2019-06-17
Bălţi, str. Bulgară, 79, ap.(of.) 29 |
||
Administrator Lichidator |
1998-04-07
Bălţi, str. Victoriei, 51 |
||
Administrator |
1994-06-27
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1997-03-10
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 19/a |
||
Administrator |
1994-06-28
Rîşcani, str. Independenţei, 10 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1999-05-27 - 2011-03-30
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2014-10-15
Tiraspol, str. 28 Iunie, 123, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-10-07
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 35 |
||
Administrator |
2002-03-21
Făleşti, Işcălău |